Esta reforma estatutaria venía a reformar las reglas de 1790, que a su vez reformaban las originales de 1688. La comisión redactora estaba formada por los presbíteros D. Guillermo Moreno Galindo y Francisco Ramoso de la Rosa, y los hermanos D. Antonio Borri y D. Juan Gómez Reyes.
UntitledLibro de Estatutos de 1891
UntitledEste documento es fundamental sobre el proceso de incorporación de la Hermandad de los Dolores a la Sacramental de San Juan, única vía posible para su supervivencia como Hermandad, a raiz de la Real Pragmática del Conde de Aranda de 1783 o la llamada "desamortización de Godoy" de 1788, por la que se fiscalizan a las Hermandades reduciendo su número.
Todo el proceso de incorporación de la Hermandad de los Dolores a la Sacramental de San Juan está perfectamente documentado y archivado, tanto el procedimiento legal, como sus costes. Además, gracias a la documentación que tuvo que entregarse, se conserva copia de las Constituciones de 1688.
Según sus redactores, se ve conveniente hacer unos nuevos Estatutos, que vendrán a reformar los correspondientes a 1841. Firman los Estatutos José Hurtado, como Hermano Mayor, Manuel Domínguez Pérez, como Secretario y el Licenciado José María Cabellero, como Presidente (se supone que de la comisión de Estatutos)
UntitledEstatutos aprobados por la Hermandad en 1929, impresos en 1930. Se conservan tres ejemplares, uno de ellos con correcciones a lápiz.
UntitledActas de las Juntas y Cabildos celebrados por la Archicofradía desde el 24 de mayo de 1977 al 23 de agosto de 1978. Las actas correspondientes al 17 de mayo, 24 de mayo, 14 de octubre, 28 de octubre y 14 de noviembre, están en folios sueltos ya que se celebraron con anterioridad a diligenciar el libro y preceden en el ejemplar digitalizado al libro de actas.
UntitledActas de las Juntas celebradas por la Archicofradía desde el 08/03/2000 al 27/09/2001
UntitledActas de las Juntas celebradas por la Archicofradía desde el 13/05/2004 al 18/01/2008. Es el primer libro de actas informatizado.
UntitledActas de las Juntas y Cabildos celebrados por la Archicofradía desde el 11 de junio de 1983 al 15 de febrero de 1986
UntitledComo en otros documentos, las referencias de este libro de actas versan solo sobre la Hermandad de los Dolores, no hecíendo referencia alguna a la Sacramental, lo que hace pensar en que la unficación de ambas corporaciones se desarrolló en principio solo legalmente, manteniendo ambas su vida propia. En el período que comprende el libro figuran como Hermanos Mayores Juan Prolongo, Francisco Ramírez, José Merino y Antonio Postigo.
El libro viene titulado en la primera página como el libro 1º de actas, lo que parece indicar que en esta época no se habían conservado libros de actas de fechas anteriores.